Вычислите 15*13 26*22 34*12 27*21 44*52


15*13=195, 26*22=572, 34*12=408, 27*21=567, 44*52=

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Самые новые вопросы